Entreprise : HEADOO - SIREN 534 115 829
Identité
Dénomination
HEADOO
SIREN (siège)
534 115 829
Date d'immatriculation au RNE
12/08/2011
Début d’activité
01/09/2011
Date de fin de la personne morale
11/08/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, location et maintenance de solutions matérielles et/ou logiciels permettant la prise de photos, leur archivage et leur partage.
Code APE
6209Z - Autres activités informatiques
Capital social
17920 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE L'ISLY 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dussetour JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
Lambert STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Pithiviers
Dénomination
MICHEL CREUZOT AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Olivet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2011
Siret
53411582900036
Code APE
6209Z - Autres activités informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, location et maintenance de solutions matérielles et/ou logiciels permettant la prise de photos, leur archivage et leur partage.
Adresse
8 RUE DE L'ISLY
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2011
Siret
53411582900010
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité principale
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Adresse
31 RUE DE PARADIS
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2012
Siret
53411582900028
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité principale
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Adresse
10 RUE DE ROME
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B1747524
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 02/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B1747520
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/11/2018 la liquidation judiciaire sous le numéro P201801913, désigne liquidateur SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Maintient M. Patrick Sayer juge commissaire, maintient SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite
Numéro d'observation
2011B1747518
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28/11/2018 arrête le plan de cession au profit de : Sa makheia group, . Sous le n° P201801913.
Numéro d'observation
2011B1747516
Date d'ajout
28/08/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/08/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201801913 date de cessation des paiements le 23/08/2017, et a désigné juge commissaire : M. Patrick Sayer, administrateur : SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAS Etude JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/02/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2011B1747512
Date d'ajout
02/08/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 21-07-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).