Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE HAUTE MOSELLE - SIREN 534 015 631
Identité
(Entreprise radiée le 21/02/2018)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE HAUTE MOSELLE
SIREN (siège)
534 015 631
Date d'immatriculation au RNE
08/08/2011
Date de fin de la personne morale
07/08/2110
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
25 RUE DE LORRAINE 88560 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMOGHLY RAHIMI SIAVOCHE , SEBASTIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Fresse-sur-Moselle
Nom, Prénom(s)
PEGEOT DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Saint-Maurice-sur-Moselle
Nom, Prénom(s)
JUPIN DANIEL , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Bussang
Nom, Prénom(s)
DECRAEN CATHERINE
Nom d'usage
ARTIGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Bussang
Nom, Prénom(s)
DEFEZ MARIE-EVELYNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Saint-Maurice-sur-Moselle
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE MICHELE , CHRISTIANE , PATRICIA
Nom d'usage
PUMO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Bussang
Nom, Prénom(s)
COOREMAN TESSA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Saint-Maurice-sur-Moselle
Nom, Prénom(s)
SPILLEBOUT DELPHINE , JACQUELINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Saint-Amarin
Nom, Prénom(s)
JEANNEL FREDERIQUE , ANNE
Nom d'usage
GARAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Fresse-sur-Moselle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2011
Siret
53401563100011
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres, acquérir, louer, vendre, échanger les installations ou appareillages, engager du personnel auxiliaire nécessaire
Adresse
25 RUE 25A rue de Lorraine
88560 , Saint-Maurice-sur-Moselle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1360
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Radiation du RCS le 21/02/2018 avec effet au 15/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4752
Date d'ajout
05/09/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/07/2017 Liquidateur : AMOGHLY RAHIMI Siavoche Sébastien demeurant 6 rue des Longchamps 88160 Fresse sur Moselle Le siège de la liquidation est fixé à : 25 rue de Lorraine 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle Journal d'annonces légales : Le Paysan Vosgien en date du 08/09/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).