Entreprise : LVC (LEROY VEHICULES & CONSEIL) - SIREN 533 943 866
Identité
Dénomination
LVC (LEROY VEHICULES & CONSEIL)
Sigle
LVC
SIREN (siège)
533 943 866
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2011
Date de fin de la personne morale
03/08/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
17200 EUR
Adresse du siège
4 CHE BEL AIR 84160 CADENET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Le Perray-en-Yvelines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/08/2014
Siret
53394386600038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport d'équidés, location de véhicules de transport pour équidés, location de matériel annexes au transports déquidé
Adresse
4 CHE 4 impasse Bel Air
84160 , Cadenet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/08/2011
Siret
53394386600012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
14 RUE DES GRILLONS
13510 , EGUILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/2013
Siret
53394386600020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
65 RUE DE L'HIPPODROME
13090 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT. F APPART.31
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3468
Date d'ajout
02/03/2018
Description
Radiation du RCS le 02/03/2018 avec effet au 21/02/2018 Par jugement du 21/02/2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9557
Date d'ajout
10/08/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 05/08/2015, jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, et désignant : Juge-commissaire CANOVAS Andrée Juge commissaire suppléant SOKOLOWSKI Pierre Liquidateur Me RIPERT Christian 23, rue Banasterie 84000 Avignon Date de cessation des paiements: 28/07/2015 A compter du 05/08/2015 Date d'effet : 05/08/2015
Numéro d'observation
11170
Date d'ajout
24/09/2014
Description
Décision de non dissoiultion de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/06/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).