Entreprise : FSB - SIREN 533 897 807
Identité
Dénomination
FSB
SIREN (siège)
533 897 807
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2011
Début d’activité
28/07/2011
Date de fin de la personne morale
31/07/2022
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières français et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation dans toutes sociétés et/ou entreprises.
Code APE
6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
20 AV FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Jacob STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Grasse
Nom, Prénom(s)
Lefevre BERNARD-RAPHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ARCADE FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FSB HOLDING
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/07/2011
Siret
53389780700020
Code APE
6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières français et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation dans toutes sociétés et/ou entreprises.
Autres Activités
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières français et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation dans toutes sociétés et/ou entreprises.
Adresse
20 AV FRANKLIN D. ROOSEVELT
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2011
Siret
53389780700012
Code APE
6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activité principale
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
88 T AV DU GENERAL LECLERC
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 06-07-2016 prononçant la liquidation judiciaire sous le numéro JP201600004, désigne liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Michel Baert, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2016 prononçant l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SAS FSB HOLDING, dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun sous le n°JP201600004, date de cessation des paiements le 31 mars 2015, et confirmant la désignation de la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, administrateur avec pour mission de gérer, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/07/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).