Entreprise : B.O.R. - SIREN 533 827 234
Identité
Dénomination
B.O.R.
SIREN (siège)
533 827 234
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2011
Début d’activité
25/07/2011
Date de fin de la personne morale
27/07/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles batis ou non batis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
14 LOT DU PRIEURE DE LOC AMAND 29940 LA FORET-FOUESNANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUNVAL SANDRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Saint-Evarzec
Nom, Prénom(s)
GERMAY JEAN , LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
La Forêt Fouesnant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/2011
Siret
53382723400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles batis ou non batis
Autres Activités
Construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles batis ou non batis
Adresse
14 LOT DU PRIEURE DE LOC AMAND
29940 , LA FORET-FOUESNANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/2011
Siret
53382723400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 HAM DE MENEZ ROHOU
29170 , SAINT-EVARZEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4384
Date d'ajout
05/09/2013
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 14/06/2013 : Ancienne adresse : 7 hameau de Menez Rohou 29170 Saint-Evarzec Nouvelle adresse : 14 lotissement du Prieuré de Loc Amand 29940 La Forêt Fouesnant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/06/2013 : Modifié : GERMAY Jean, Luc, Gérant, Associé, demeurant 14 lotissement du Prieuré de Loc Amand 29940 La Forêt Fouesnant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).