Entreprise : NATCOS HOLDING - SIREN 533 777 264
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2020)
Dénomination
NATCOS HOLDING
SIREN (siège)
533 777 264
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2011
Date de fin de la personne morale
27/07/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000000 EUR
Adresse du siège
220 ALL DU ROYANS 26300 BOURG-DE-PEAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD REMY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Argenteuil
Nom, Prénom(s)
MAUGE EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FERREOL CEDRIC , JEAN-PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Dénomination
EXPONENS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/2011
Siret
53377726400011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Souscription, gestion et détention de titres et de participations dans toute société civile, commerciale ou autre quelque soit son activité, exécution pour le compte de toute personne physique ou morale de prestations de gestion, de prestations d'administration, de prestations financières, de prestations comptables, de prestations techniques, de prestations commerciales et de prestations de direction
Adresse
220 ALL 220 Allée du Royans
26300 , Bourg-de-Péage - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).