Entreprise : DA SILVA AND CO - SIREN 533 715 454
Identité
Dénomination
DA SILVA AND CO
SIREN (siège)
533 715 454
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2011
Date de fin de la personne morale
19/07/2110
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
49 LA MAINGUAIS 44260 SAVENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA HOWARD , ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Savenay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/07/2011
Siret
53371545400013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
49 LA MAINGUAIS
44260 , SAVENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/08/2011
Siret
53371545400021
Code APE
4711D - Supermarchés
Activité principale
Supermarchés
Adresse
RTE DE NOSTANG
56700 , MERLEVENEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/10/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/10/2015
Description
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/05/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 27/05/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2015-140, date de cessation des paiements le 27/11/2013, et a désigné Monsieur Ilyasse AKSIL : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Didier BARBE, liquidateur Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/04/2013
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31-10-2012
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/10/2011
Description
920020111020 ********* Ouverture Et.Principal Hors Ressort Date d'effet de la formalité: 09/08/2011 Greffe hors ressort (Ets Ppal) LORIENT (56)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/07/2011
Description
Cette société s'est constituée sans activité.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).