Entreprise : LVR IMMO - SIREN 533 640 892
Identité
Dénomination
LVR IMMO
SIREN (siège)
533 640 892
Date d'immatriculation au RNE
19/07/2011
Début d’activité
13/07/2011
Date de fin de la personne morale
18/07/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Location nu d'immeubles professionnels
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
RTE D'ARLES 30230 BOUILLARGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DELTA KM4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEDER SEBASTIEN , ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Marguerittes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/07/2011
Siret
53364089200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location nu d'immeubles professionnels
Autres Activités
Location nu d'immeubles professionnels
Adresse
RTE D'ARLES
30230 , BOUILLARGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DELTA KM4
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/2011
Siret
53364089200014
Nom commercial
MARIOM 3
Enseigne
MARIOM 3
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1010 RTE DE LANGLADE
30870 , CLARENSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/031469
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Modification relative aux dirigeants NAVARRO Jean-Philippe nom d'usage : NAVARRO Jean-Philippe n'est plus gérant LEDER Sébastien Roger nom d'usage : LEDER Sébastien devient gérant à compter du 06/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/031469
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : MARIOM 3 Nouvelle mention : LVR IMMO à compter du 06/11/2020
Numéro d'observation
F20/031469
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 1010 Route de Langlade 30870 CLARENSAC au Parc Delta KM4, Route d'Arles 30230 BOUILLARGUES à compter du 06/11/2020
Numéro d'observation
F20/031469
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Suppression du nom commercial de l'établissement sis : Parc Delta KM4, Route d'Arles 30230 BOUILLARGUES Ancien nom commercial : MARIOM 3 à compter du 06/11/2020
Numéro d'observation
F20/031469
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Suppression de l'enseigne de l'établissement sis : Parc Delta KM4, Route d'Arles 30230 BOUILLARGUES Ancienne enseigne : MARIOM 3 à compter du 06/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).