Entreprise : NORSAM - SIREN 533 590 279
Identité
Dénomination
NORSAM
SIREN (siège)
533 590 279
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2011
Date de fin de la personne morale
14/07/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
115000 EUR
Adresse du siège
10 RUE CONDORCET 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD PHILIPPE , JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/07/2011
Siret
53359027900014
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité de sourcing (recherche et évaluation de fournisseurs, afin de répondre à un besoin identifié en matière de biens ou de services, formulé par un client, négoce de produits manufacturés, avec contrôle qualité, et prestations de service associée).
Adresse
10 RUE CONDORCET
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
15/01/2021
Description
Décision du 15/01/2021. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Patrice MAENE
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
05/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 05-10-2018 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017/5883 désigne liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTINnom du juge-commissaire Monsieur . Georges MACAREZ met fin a la mission de l'administrateur SELARL HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU. Met fin à la période d'observation .
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
30/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 30/03/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28.04.2018, soit jusqu'au 28.10.2018
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 20/10/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28.10.2017, soit jusqu'au 28.04.2018
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 23/06/2017 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/04/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 28/04/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017/5883 date de cessation des paiements le 30/09/2016, et a désigné juge commissaire : Monsieur . Georges MACAREZ, administrateur : SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU 44, rue Jean Jaurès 02100 SAINT-QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 28.10.2017, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/10/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).