Entreprise : ABH - SIREN 533 480 182
Identité
(Entreprise radiée le 28/08/2020)
Dénomination
ABH
SIREN (siège)
533 480 182
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2011
Date de fin de la personne morale
07/07/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU GENERAL 35140 RIVES-DU-COUESNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBREE THERESE , MARIE-ANGE , JEANINE
Nom d'usage
BOUVET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Chesné
Nom, Prénom(s)
HERVOT AUGUSTE , SIMON , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
BOUVET MICHEL , JOEL , ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Chesné
Nom, Prénom(s)
HERVOT CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Avrillé
Nom, Prénom(s)
AUBREE MARGUERITE
Nom d'usage
HERVOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
BOUVET HUGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Chesné
Nom, Prénom(s)
HERVOT MARIA-KATELL
Nom d'usage
LE PORT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Meucon
Nom, Prénom(s)
BOUVET JEROME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Saint-Jean-sur-Couesnon
Nom, Prénom(s)
AUBREE THERESE , MARIE-ANGE , JEANINE , MICHELLE
Nom d'usage
BOUVET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Saint-Aubin-du-Cormier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/06/2011
Siret
53348018200013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, gestion et exploitation pär bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés immobilières
Adresse
3 RUE 3 Rue du Général
35140 , Saint-Georges-de-Chesné - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/08/2020
Description
Dissolution à compter du 17/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/07/2020, liquidateur : BOUVET né(e) AUBREE Thérèse, Marie-Ange, Jeanine, Michelle, siège de la liquidation : 18 B Rue du Château 35140 Saint-Aubin-du-Cormier, parution de la publicité légale : LE JOURNAL DE VITRE en date du 07/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17936
Date d'ajout
28/08/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/07/2020
Numéro d'observation
17934
Date d'ajout
28/08/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 17/07/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
94109
Date d'ajout
02/09/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 3 R du Général 35140 Saint-Georges-de-Chesné, Nouvelle adresse: 3 R du Général ST GEORGES DE CHESNE 35140 RIVES DU COUESNON. Etablissement principal - Ancienne adresse: 3 R du Général 35140 Saint-Georges-de-Chesné, Nouvelle adresse: 3 R du Général ST GEORGES DE CHESNE 35140 RIVES DU COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: 3 R du Général 35140 Saint-Georges-de-Chesné, Nouvelle adresse: 3 R du Général ST GEORGES DE CHESNE 35140 RIVES DU COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: 3 R du Général 35140 Saint-Georges-de-Chesné, Nouvelle adresse: 3 R du Général ST GEORGES DE CHESNE 35140 RIVES DU COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: 3 R du Général 35140 Saint-Georges-de-Chesné, Nouvelle adresse: 3 R du Général ST GEORGES DE CHESNE 35140 RIVES DU COUESNON. Domicile représentant - Ancienne adresse: la Rallière 35140 Saint-Jean-sur-Couesnon, Nouvelle adresse: la Rallière ST JEAN SUR COUESNON 35140 RIVES DU COUESNON.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).