Entreprise : CUMA DE ST RAMBERT - SIREN 533 096 244
Identité
(Entreprise radiée le 11/12/2020)
Dénomination
CUMA DE ST RAMBERT
SIREN (siège)
533 096 244
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2011
Date de fin de la personne morale
20/06/2013
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
736 EUR
Adresse du siège
9003 CHE DU PRE DU CLOITRE 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC JOSEPH , ANTOINE , ELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
FOURNIER CLAUDE , MAURICE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
MICHAT MARCEL , JEAN , MAURICE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1935
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
CROZET JEAN , LUC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
DREVET ANDRE , BENOIT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
COLOMBET JOSEPH , GABRIEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
CROS JEAN , JACQUES , MARIUS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
REVEILLE MARISETTE , JEANNE
Nom d'usage
BUISSON
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
REVEILLE JEAN , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
REVEILLE JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
RAJOT JEAN , CHRISTIAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
PORTE ANTOINE , MARCEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
PERRIN BENOIT , MARIUS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1922
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
NOIRIE ROGER , JEAN , CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
FOURCHEGU PIERRE , ANTOINE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Saint Just Saint-Rambert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/04/1960
Siret
53309624400017
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations, les services nécessaires à cette exploitation
Adresse
9003 CHE 9003 Chemin du Pré du Cloître
42170 , Saint Just Saint-Rambert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).