Entreprise : SOCIETE OLIVIER DELICOURT - SIREN 532 992 880
Identité
Dénomination
SOCIETE OLIVIER DELICOURT
SIREN (siège)
532 992 880
Date d'immatriculation au RNE
16/06/2011
Date de fin de la personne morale
15/06/2110
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU BRENOT 41500 AVARAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELICOURT OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Avaray
Nom, Prénom(s)
DEROUET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Le Coudray
Dénomination
ADH EXPERTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Coudray
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/05/2011
Siret
53299288000015
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise d'intérêts et/ou de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières ou autres, constituées ou à constituer, françaises et étrangères ; tous services, prestations de services, opérations, actions en faveur, au profit ou pour le compte de toutes entreprises, structures ou sociétés (aménagement, organisation, animation...) ; l'acquisition, l'aliénation, l'échange, la prise à bail ou la location et l'exploitation sous toutes formes de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, urbains ou ruraux et toutes activités complémentaires ou connexes se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-avant cités
Adresse
21 RUE DU BRENOT
41500 , AVARAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1513
Date d'ajout
21/03/2017
Description
En date du 17/03/2017, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1514
Date d'ajout
21/03/2017
Description
Radiation du RCS le 21/03/2017 avec effet au 09/09/2016
Numéro d'observation
5212
Date d'ajout
11/10/2016
Description
Cessation d'activité à compter du 09/09/2016 Maintien de l'immatriculation au RCS pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire
Numéro d'observation
4689
Date d'ajout
13/09/2016
Description
En date du 09/09/2016, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité et a désigné : Juge-Commissaire : Jean-Luc PORTEVIN Liquidateur : Maître Gérald BUISSON - 26, avenue de Verdun - 41000 BLOIS Et a fixé au 01/09/2015 la date de cessation des paiements
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).