Entreprise : PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY - SIREN 532 990 462
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2023)
Dénomination
PROCESS MANAGEMENT SYSTEM ENERGY
SIREN (siège)
532 990 462
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2011
Date de fin de la personne morale
16/06/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
1 QUAI DE LORRAINE 11100 NARBONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ JEAN-CHARLES , ALEXANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Cébazan
Dénomination
CABINET BERNARD BIROT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
B. DELON ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2011
Siret
53299046200014
Nom commercial
P.M.S.E.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil, études et plus largement tout service (incluant intermédiation, valorisation, courtage, négoce, administration, gestion de portefeuille, réalisation et vente de produits dérivés) relatif aux certificats d'économie d'énergie (dits certifcats blancs), certificats de production d'énergie renouvelable (dits certificats verts), permis d'émission de gaz à effet de serre (dits certificats noirs) et plus généralement tous biens meubles négociables ou instruments financiers dont les sous-jacents sont directement ou indirectement liés à l'énergie ou l'environnement
Adresse
11 AV ANATOLE FRANCE
11100 , NARBONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/2013
Siret
53299046200022
Nom commercial
P.M.S.E.
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil, études et plus largement tout service (incluant intermédiation, valorisation, courtage, négoce, administration, gestion de portefeuille, réalisation et vente de produits dérivés) relatif aux certificats d'économie d'énergie (dits Certifcats blancs) certificats de production d'énergie renouvelable (dits certificats verts), permis d'émission de gaz à effet de serre (dits certificats noirs).
Adresse
1 QUAI 1 Quai de Lorraine
11100 , Narbonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3086
Date d'ajout
28/06/2023
Description
Mention d’office : Clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3085
Date d'ajout
28/06/2023
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Mention d’office : Par jugement en date du 28/06/2023 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Date d'effet : 28/06/2023
Numéro d'observation
4683
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Mention d'office : Par jugement en date du 23/10/2019 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation Judiciaire et a désigné Maître Bernard SANCHEZ - 6, quai de Lorraine - 11100 NARBONNE en qualité de Liquidateur Date d'effet : 23/10/2019
Numéro d'observation
2909
Date d'ajout
04/07/2019
Description
Mention d'office : Plan de cession de l'entreprise suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Narbonne en date du 04/07/2019 : commissaire à l'exécution du plan : SELARL JEAN JACQUES SAVENIER & ASSOCIES prise en la personne de Maître Jean-Jacques SAVENIER, 10 rue de la Croix Blanche - 81000 ALBI .
Numéro d'observation
232
Date d'ajout
17/01/2019
Description
Nomination d'un administrateur judiciaire en cours de procédure Mention d’office : Par jugement en date du 16/01/2019 le Tribunal de Commerce de Narbonne a désigné en qualité d’administrateur : - SELARL JEAN JACQUES SAVENIER & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jean-Jacques SAVENIER, 10, rue de la Croix Blanche - 81000 Albi Avec pour mission : de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou le cas échant à sa réalisation Date d'effet : 16/01/2019
Numéro d'observation
5183
Date d'ajout
19/12/2018
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Mention d’office : Par jugement en date du 19/12/2018 le Tribunal de Commerce de Narbonne a renouvelé la période d’observation du 04/01/2019 jusqu'au 04/07/2019 Date d'effet : 19/12/2018
Numéro d'observation
2793
Date d'ajout
04/07/2018
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Mention d'office : Par jugement en date du 04/07/2018 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé le redressement judiciaire et a désigné : - Mandataire Judiciaire : Maître Bernard SANCHEZ - 6, quai de Lorraine - 11100 NARBONNE - Date provisoire de cessation des paiements : 02/07/2018 Date d'effet : 04/07/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).