Entreprise : KAMATRANS - SIREN 532 683 638
Identité
Dénomination
KAMATRANS
SIREN (siège)
532 683 638
Date d'immatriculation au RNE
15/06/2011
Début d’activité
01/05/2011
Date de fin de la personne morale
14/06/2110
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Les activités de commissionnaire de transport
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
91 RUE PRINCIPALE 68320 KUNHEIM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Kunheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2011
Siret
53268363800029
Nom commercial
Kamatrans
Enseigne
Kamatrans
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Les activités de commissionnaire de transport
Autres Activités
Les activités de commissionnaire de transport
Adresse
91 RUE PRINCIPALE
68320 , KUNHEIM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2011
Siret
53268363800011
Nom commercial
KAMATRANS
Enseigne
KAMATRANS
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Nature de l'établissement
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
31 KREBS-WEG
68000 , COLMAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8356
Date d'ajout
12/09/2024
Description
Jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Colmar ayant, en date du 03 septembre 2024 : - déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03 mars 2023, - désigné en qualité de juge-commissaire M. Jean-Claude CARLIN, - désigné en qualité de juge-commissaire suppléant M. Nicolas SCHAECHTELIN, - désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJ EST prise en la personne de Me Julie LEVY, 8 rue de la Gare 68000 COLMAR, - ordonné la cessation immédiate de l'activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2238
Date d'ajout
09/04/2019
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 19/11/2018 : Ancienne adresse : 31 Krebs Weg 68000 Colmar Nouvelle adresse : 91 rue Principale 68320 Kunheim Transfert du siège social à compter du 19/11/2018 : Ancienne adresse : 31 Krebs Weg 68000 Colmar Nouvelle adresse : 91 rue Principale 68320 Kunheim Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/11/2018 : Partant : SCHICKLER Katja, Françoise, Elisabeth, Président Nouveau : GARNIER Christophe, Président Suppression partielle d'activité de l'établissement principal situé 91 rue Principale 68320 Kunheim à compter du 19/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).