Entreprise : CB 1 - SIREN 532 612 090
Identité
Dénomination
CB 1
SIREN (siège)
532 612 090
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2011
Début d’activité
30/11/2021
Date de fin de la personne morale
26/05/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
acquisition, gestion, détention titres
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1516 RTE DEPARTEMENTALE 933 01140 GARNERANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Garnerans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/11/2021
Siret
53261209000037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
acquisition, gestion, détention de parts sociales, D'actions et plus généralement de tous titres ou toutes participations de sociétés industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles.
Autres Activités
acquisition, gestion, détention de parts sociales, D'actions et plus généralement de tous titres ou toutes participations de sociétés industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles.
Adresse
1516 RTE DEPARTEMENTALE 933
01140 , GARNERANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/05/2011
Siret
53261209000011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
11 PL DE L'EGLISE
71640 , GIVRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/2017
Siret
53261209000029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
33 RUE DE L'HERITAN
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25318
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Adoption d'un statut légal particulier : SASU
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5259
Date d'ajout
02/11/2017
Description
Radiation du RCS le 02/11/2017 avec effet au 06/10/2017 Par suite suite du transfert du siege social au 33 Rue de l'Héritan 71000 Macon
Numéro d'observation
F17/003844
Date d'ajout
01/11/2017
Description
Transfert du principal établissement au 33 Rue de l'Héritan 71000 MACON à compter du 06/10/2017
Numéro d'observation
25318
Date d'ajout
01/11/2017
Description
Transfert du principal établissement au 33 Rue de l'Héritan 71000 MACON à compter du 06/10/2017
Numéro d'observation
25318
Date d'ajout
01/11/2017
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 mars Nouvelle date : 31 décembre à compter du 06/10/2017
Numéro d'observation
25318
Date d'ajout
01/11/2017
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 11 Place de l'Eglise 71640 GIVRY (Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône) Nouveau siège social : 33 Rue de l'Héritan 71000 MACON à compter du 06/10/2017
Numéro d'observation
25318
Date d'ajout
01/11/2017
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur BONNET Christophe Nouvelle Adresse : La Grange du Bois Sud 69840 CENVES
Numéro d'observation
F17/003844
Date d'ajout
01/11/2017
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur BONNET Christophe Nouvelle Adresse : La Grange du Bois Sud 69840 CENVES
Numéro d'observation
F17/003844
Date d'ajout
01/11/2017
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 mars Nouvelle date : 31 décembre à compter du 06/10/2017
Numéro d'observation
F17/003844
Date d'ajout
01/11/2017
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 11 Place de l'Eglise 71640 GIVRY (Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône) Nouveau siège social : 33 Rue de l'Héritan 71000 MACON à compter du 06/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).