Entreprise : VIENS PERE & FILS - SIREN 532 570 116
Identité
Dénomination
VIENS PERE & FILS
SIREN (siège)
532 570 116
Date d'immatriculation au RNE
25/05/2011
Début d’activité
16/05/2011
Date de fin de la personne morale
24/05/2110
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exercice D activités réputées agricoles au sens de l art 311-1 Du Code rural
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
55410 EUR
Adresse du siège
745 CHE DE L'ESCLAPE 84580 OPPEDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIENS FLORIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Oppède
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/05/2011
Siret
53257011600014
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exercice D activités réputées agricoles au sens de l art 311-1 Du Code rural
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
745 CHE DE L'ESCLAPE
84580 , OPPEDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15135
Date d'ajout
07/07/2020
Description
Jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 07/07/2020 arrête le plan de redressement par voie de continuation, désigne Me RIPERT Commissaire à l'exécution du plan.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7581
Date d'ajout
07/05/2019
Description
Jugement du 30/04/2019, le TGI d'Avignon prononce le renouvellement de la période d'observation pour 6 moisà compter du 23/04/2019.
Numéro d'observation
19097
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Jugement du 23/10/2018, le TGI d'Avignon prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désigne juge commissaire : Mme Catherine BAILLET , mandataire judiciaiire : Me RIPERT Christian 23 rue Banasterie 84000 AVIGNON. Date de cessation des paiements : 27/03/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).