Entreprise : SURESNES MONGE - SIREN 532 312 097
Identité
(Entreprise radiée le 31/12/2023)
Dénomination
SURESNES MONGE
SIREN (siège)
532 312 097
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2011
Début d’activité
23/10/2018
Date de cessation d'activité
31/12/2023
Date de fin de la personne morale
02/09/2024
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition de plusieurs terrains situés à Suresnes; la construction sur ces terrains d'un ensemble immobilier composé de plusieurs lots; le placement de cet ensemble immobilier sous le régime de la copropriété, la division de cet ensemble immobilier en fractions; la vente en totalité ou par fractions des immeubles construits, avant ou après achèvement; accessoirement la location desdits immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
40 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PIERRE PROMOTION
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
SURESNES
Dénomination
PRODERIM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Cloud
Dénomination
VALDEV IMMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
IMPALA SAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
23/10/2018
Siret
53231209700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
40 BD HENRI SELLIER
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).