Entreprise : PEP'S FOR VETS - SIREN 532 258 118
Identité
(Entreprise radiée le 10/05/2017)
Dénomination
PEP'S FOR VETS
SIREN (siège)
532 258 118
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2011
Date de fin de la personne morale
05/05/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
6 B AV DE LA REPUBLIQUE-LILLE 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEFRANCE ARNAUD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Wambrechies
Nom, Prénom(s)
DUVAL MAXIME
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
ROUILLY HELENE
Nom d'usage
ALEMANY-ROUILLY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOMEZ JESUS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Lucé
Nom, Prénom(s)
LOOZE MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Lucé
Nom, Prénom(s)
BATAILLE MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Houplines
Nom, Prénom(s)
MEUNIER JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Houdemont
Nom, Prénom(s)
DEMOURY MATHIEU
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Le Portel
Nom, Prénom(s)
MONTAGNE PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Gravelines
Nom, Prénom(s)
MULLER GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
PANIEN LAURENT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Solesmes
Nom, Prénom(s)
PARENT PIERRE-ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Anzin
Nom, Prénom(s)
TAMINE SOPHIE
Nom d'usage
PARENT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Wambrechies
Nom, Prénom(s)
CHALAIN VINCENT
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
VEGNADUZZO MARC
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
KIENER-CALVET TANCREDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Hadol
Dénomination
SCP CLINIQUE VETERINAIRE VINCENT CHALAIN ET ISABELLE PARENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Annoeullin
Dénomination
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES ARNAUD DEFRANCE ET JEREMIE MAURICE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Lomme
Dénomination
CLINIQUE VETERINAIRE C.BEUVRY - N.THIRY
Qualité
Membre
Commune de résidence
Carvin
Dénomination
DOCTEURS VETERINAIRES HEUREUX ET GOETGHELUCK ET CODRON
Qualité
Membre
Commune de résidence
Pont-à-Marcq
Dénomination
Sylvie et Yvon ALLIBE - Docteurs vétérinaires
Qualité
Membre
Commune de résidence
Wattrelos
Dénomination
CLINIQUE VETERINAIRE SAINTE-ANNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Vervins
Dénomination
GRIBEAUVAL-SMAL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Condette
Dénomination
DOCTEURS VETERINAIRES ERIC LERCHE, MARC VEGNADUZZO, CHRISTOPHE SCHOLTUS ET GUILLAUME DESSAUVAGES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/2011
Siret
53225811800019
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
2870 RUE DE QUESNOY
59118 , WAMBRECHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/11/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/12/2012
Siret
53225811800027
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en oeuvre de moyens propres aux bénéfices de ses memebres afin de permettre à ces derniers d' améliorer leurs conditions d'achat, d'améliorer et faciliter le service d'accueil, de réveption de la clientèle et la qualité des prestations pour l' exercice de la profession de vétérinaires.
Adresse
6 B AV 6 bis avenue de la République
59160 , Lomme - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
10/05/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 25-11-2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
31/05/2016
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-03-2016 , adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/05/2011
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 16/3/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).