Entreprise : VILLA RAPP - SIREN 532 054 186
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2021)
Dénomination
VILLA RAPP
SIREN (siège)
532 054 186
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2011
Date de fin de la personne morale
25/09/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
24 AV MONT JOLI 83120 SAINTE-MAXIME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAPP HANS , GUSTAF
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
95 Alingsas
Nom, Prénom(s)
RAPP KAJSA , SOFIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
31 Lerum
Nom, Prénom(s)
FRIBERG BERIT , MARITA
Nom d'usage
FRIBERG RAPP
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
43 alingsas
Nom, Prénom(s)
RAPP JENNY , CHARLOTTA
Nom d'usage
DRAMSGAARD RAPP
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
31 hollviken
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/2011
Siret
53205418600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1200 AV DR MAURICE DONAT
06250 , MOUGINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/07/2011
Siret
53205418600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
24 AV MONT JOLI
83120 , SAINTE-MAXIME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12833
Date d'ajout
04/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Dissolution à compter du 16/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/12/2020, liquidateur : RAPP Ulf Ingemar, siège de la liquidation : 35 Vitalisgatan 441 43 alingsas suède SUEDE, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches paru le 09/04/2021
Numéro d'observation
5318
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).