Entreprise : LA BODINIERE - SIREN 532 004 157
Identité
Dénomination
LA BODINIERE
SIREN (siège)
532 004 157
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2011
Date de fin de la personne morale
27/04/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition tous immeubles et terrains notamment appartement situé au 1er étage 11 rue Mazagran 64200 Biarritz avec possibilité de location
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
31 BD DE LA PLAGE 33120 ARCACHON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bodin MARGAUX , CLAUDIA , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Mandelieu-la-Napoule
Nom, Prénom(s)
Bodin GERARD , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Arcachon
Nom, Prénom(s)
Bodin JULIA , GERALDINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
Bodin ALEXIA , NICOLE , DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Faverges-Seythenex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
53200415700030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
31 BD DE LA PLAGE
33120 , ARCACHON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/2011
Siret
53200415700014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
20 RUE MARECHAL JOFFRE
64000 , PAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
53200415700022
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
7 AV DE LA PORTE DE VILLIERS
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012D041864
Date d'ajout
08/07/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bordeaux SOUS LE NUMERO 2020D01271
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/09/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).