Entreprise : COFINA 735 - SIREN 531 996 486
Identité
(Entreprise radiée le 02/07/2019)
Dénomination
COFINA 735
SIREN (siège)
531 996 486
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2011
Date de fin de la personne morale
02/05/2019
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Hocq JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
Pradier ERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
de Bonnay EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Sezanne
Nom, Prénom(s)
Marchand GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Slama JEROME
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Saint Malo
Nom, Prénom(s)
Filliol CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
Bonnery MARIANNE
Nom d'usage
de Drouin de Bouville
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Lecoq GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Saint Aubin Sur Mer
Nom, Prénom(s)
Proust DOMINIQUE
Nom d'usage
Monsaingeon
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Croissy-Sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Portalez DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/03/2011
Siret
53199648600019
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
47 AV DE L OPERA
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
02/07/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 14-05-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
02/07/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-12-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).