Entreprise : SCI DOMAINE D'IROUSSE - SIREN 531 944 007
Identité
Dénomination
SCI DOMAINE D'IROUSSE
SIREN (siège)
531 944 007
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2011
Début d’activité
18/09/2019
Date de fin de la personne morale
29/03/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
221 CHE D'IROUSSE 30130 SAINT-ALEXANDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HÖGGER MARC , MANUEL , VICTOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Landecy
Nom, Prénom(s)
HÖGGER LOUIS , MARC , VICTOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Landecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/09/2019
Siret
53194400700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Adresse
221 CHE D'IROUSSE
30130 , SAINT-ALEXANDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/2011
Siret
53194400700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 ALL DES NEIGES
74120 , MEGEVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/019875
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Transfert du principal établissement au 221 Chemin d'Irousse 30130 SAINT-ALEXANDRE à compter du 18/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/019875
Date d'ajout
23/10/2019
Description
A compter du 18.09.2019 : Modification relative aux dirigeants : gérant : HÖGGER Marc Manuel Victor nom d'usage : HÖGGER Marc HÖGGER Louis Marc Victor nom d'usage : HÖGGER Louis devient gérant
Numéro d'observation
F19/019875
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : HOGGER Nathalie Marie Sophie n'est plus associée
Numéro d'observation
F19/019875
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : LE CLOPET Nouvelle mention : SCI DOMAINE D'IROUSSE à compter du 18/09/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).