Entreprise : SCI DES ORFEVRES - SIREN 531 742 211
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2020)
Dénomination
SCI DES ORFEVRES
SIREN (siège)
531 742 211
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2011
Date de fin de la personne morale
11/04/2061
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LA SAPINIERE 15800 THIEZAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMPRE PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Freix-Anglards
Nom, Prénom(s)
COUDERC YVES , MARIE , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Thiézac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2011
Siret
53174221100018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 AV DE LA REPUBLIQUE
15000 , AURILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/04/2011
Siret
53174221100026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration et gestion par voie de location ou autrement de tous biens immobiliers.
Adresse
La Sapinière
15800 , Thiézac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).