Entreprise : PF VALVERDE CHRISTIAN - SIREN 531 670 941
Identité
(Entreprise radiée le 04/01/2021)
Dénomination
PF VALVERDE CHRISTIAN
SIREN (siège)
531 670 941
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2011
Date de fin de la personne morale
11/04/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
6 BD GAMBETTA 30130 PONT-SAINT-ESPRIT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 6 BIS RUE RAOUL TRINTIGNANT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEHRA LUC , ANDRE , ARMAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Hyères
Dénomination
FUNECAP SUD EST
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Cuers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
53167094100016
Code APE
9603Z - Services funéraires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation directe ou indirecte, par tous moyens, l'achat, la vente, la location-gérance, la prise à bail de toute entreprise, de tous fonds de commerce dans le secteur des pompes funèbres et du funéraire, notamment les inhumations, les exhumations, les crémations, le transport des corps et l'exploitation de chambres funéraires, ainsi que le commerce de toutes marchandises et de produits s'y rattachant directement ou indirectement ; La réalisation de prestations de tous services, l'exécution de tous travaux et la fabrication de tous produits (notamment de marbrerie) se rattachant directement ou indirectement au secteur des pompes funèbres et du funéraire ; la conclusion de contrats obsèques.
Adresse
6 BD 6 Boulevard Gambetta
30130 , Pont-Saint-Esprit - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Et 6 Bis Rue Raoul Trintignant
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/005383
Date d'ajout
07/03/2020
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 27/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/004404
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Modification relative aux dirigeants VALVERDE Christian Jean nom d'usage : VALVERDE Christian n'est plus gérant VALVERDE Christian Jean nom d'usage : VALVERDE Christian devient président ZANUTTO Marie-Thérèse nom d'usage : VALVERDE Marie-Thérèse n'est plus gérant ZANUTTO Marie-Thérèse nom d'usage : VALVERDE Marie-Thérèse devient directeur général à compter du 01/02/2020
Numéro d'observation
F20/004404
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/02/2020
Numéro d'observation
F20/004404
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : L'exploitation et le service de pompes funêbres et la commercialisation de tous produits et services rattachés. Nouvelle activité : L'exploitation directe ou indirecte, par tous moyens, l'achat, la vente, la location-gérance, la prise à bail de toute entreprise, de tous fonds de commerce dans le secteur des pompes funèbres et du funéraire, notamment les inhumations, les exhumations, les crémations, le transport des corps et l'exploitation de chambres funéraires, ainsi que le commerce de toutes marchandises et de produits s'y rattachant directement ou indirectement ; La réalisation de prestations de tous services, l'exécution de tous travaux et la fabrication de tous produits (notamment de marbrerie) se rattachant directement ou indirectement au secteur des pompes funèbres et du funéraire ; la conclusion de contrats obsèques. à compter du 01/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).