Entreprise : LES FRANGIPANIERS - SIREN 531 436 459
Identité
(Entreprise radiée le 11/12/2020)
Dénomination
LES FRANGIPANIERS
SIREN (siège)
531 436 459
Date d'immatriculation au RNE
01/04/2011
Date de fin de la personne morale
31/03/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE LA SANTE 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOUET COLETTE
Nom d'usage
LERICHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Ploufragan
Nom, Prénom(s)
LERICHE DANIEL , JEAN , MARIE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Ploufragan
Nom, Prénom(s)
LERICHE ISABELLE
Nom d'usage
MAZUREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
BIHAN SYLVIE
Nom d'usage
LERICHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
LERICHE JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
LERICHE VERONIQUE
Nom d'usage
CHIRON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Nom, Prénom(s)
MAZUREAU FABRICE , GEORGES , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
LERICHE MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
CHIRON PHILIPPE , ALBERT , CAMILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Dénomination
IFM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
53143645900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous terrains et biens immobiliers, construction de bâtiments à usage commercial, professionnel, bureaux... Aménagement, mise en valeur, administration, exploitation, location... Gestion et entretien dès immeubles sociaux
Adresse
11 RUE 11 Rue de la Santé
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29198
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/06/2020
Description
Dissolution à compter du 21/02/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/02/2020, liquidateur : MAZUREAU Fabrice Georges Jean, siège de la liquidation : 11 Rue de la Santé 35000 Rennes, parution de la publicité légale : Les Infos Redon Ploermel en date du 10/06/2020
Numéro d'observation
10185
Date d'ajout
17/06/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/02/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).