Entreprise : REI-LUX FRANCE - SIREN 531 236 032
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2021)
Dénomination
REI-LUX FRANCE
SIREN (siège)
531 236 032
Date d'immatriculation au RNE
12/08/2011
Date de fin de la personne morale
11/08/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
32 BD MAURICE POURCHON 63100 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERILHAC FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Davézieux
Nom, Prénom(s)
HARING ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Saint-André-les-Vergers
Nom, Prénom(s)
GUERIN FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Valence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/2011
Siret
53123603200011
Nom commercial
TECNOSERVICE
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Activité principale
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse
52 AV MARECHAL LECLERC
10120 , SAINT-ANDRE-LES-VERGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/02/2014
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/02/2011
Siret
53123603200029
Nom commercial
TECNOSERVICE
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de contrôle et de services dans le domaine de l'éclairage public
Adresse
32 BD 32 boulevard Maurice Pourchon
63100 , Clermont-Ferrand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21064
Date d'ajout
13/12/2021
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 08/12/2021 A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
711
Date d'ajout
16/01/2015
Description
Changement de mandataire-liquidateur Suivant Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 14/01/2015 la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY a été désignée en qualité de liquidateur en remplacement de Maître Raphaël PETAVY. Date d'effet : 14/01/2015
Numéro d'observation
8775
Date d'ajout
10/10/2014
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 16/02/2014
Numéro d'observation
1520
Date d'ajout
11/02/2014
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/02/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND A ARRETE UN PLAN DE CESSION AU PROFIT DE REI LUX CONTROLES. ET A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL REI LUX FRANCE. NOMME ME RAPHAEL PETAVY EN QUALITE DE LIQUIDATEUR MAINTIENT SELARL GLADEL REPRESENTEE PAR MAITRE VINCENT GLADEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Numéro d'observation
1069
Date d'ajout
29/01/2014
Description
Changement d'un organe de procédure Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 17/01/2014 remplacement de SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ représentée par Maître Vincent GLADEL 8, Rue Beaumarchais 63000 CLERMONT FERRAND par la SELARL GLADEL représentée par Maître Vincent GLADEL - 8, rue Beaumarchais - 63000 CLERMONT FERRAND en qualité de d'administrateur judiciaire. Date d'effet : 17/01/2014
Numéro d'observation
9958
Date d'ajout
27/11/2013
Description
Ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 25/11/2013 Ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce Fixe au 01/11/2013 la date de cessation des paiements Fixe à six mois la durée de la période d'observation Désigne Monsieur Albert GENEIX en qualité de Juge Commissaire Désigne Maître Raphaël PETAVY - 29, boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES en qualité de Mandataire Judiciaire Administrateur judiciaire : SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ représentée par Maître Vincent GLADEL - 8, Rue Beaumarchais - 63000 CLERMONT FERRAND Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion
Numéro d'observation
9528
Date d'ajout
13/11/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24/10/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).