Entreprise : PHIBER - SIREN 531 139 483
Identité
(Entreprise radiée le 04/05/2019)
Dénomination
PHIBER
SIREN (siège)
531 139 483
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2011
Date de fin de la personne morale
20/03/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
22 ALL PIERRE PUGET 95120 ERMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUAY PHILIPPE , EDOUARD , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Ermont
Dénomination
AUDIT, CONSEILS ET INFORMATIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VAL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/02/2011
Siret
53113948300014
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion toutes valeurs mobilières prestation de services dans le domaine de l'administration de l'organisation et de la gestion conseil en communication production édition et objet promotionnel en relation avec les arts graphiques et la publicité.
Adresse
22 ALL 22 Allée Pierre Puget
95120 , Ermont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2513
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Radiation. Cessation d'activité le 01/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
96779
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/01/2019
Numéro d'observation
96778
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Dissolution à compter du 01/01/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/01/2019 siège de la liquidation SIEGE SOCIAL parution de la publicité légale LES ECHOS EN DATE DU 26/03/2019
Numéro d'observation
42110
Date d'ajout
27/06/2014
Description
Cette société déjà constituée sous la forme Société à responsabilité limitée Se transforme en société par actions simplifiée A compter du 30/05/2014
Numéro d'observation
58799
Date d'ajout
21/03/2011
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).