Entreprise : MCB HOLDING - SIREN 530 974 724
Identité
Dénomination
MCB HOLDING
SIREN (siège)
530 974 724
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2011
Début d’activité
20/02/2017
Date de fin de la personne morale
15/03/2110
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2022
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LES GALETS 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLIER CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Château-Gontier-sur-Mayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/02/2017
Siret
53097472400029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LES GALETS
53200 , CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
53097472400011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LA CLE DES CHAMPS
53200 , GENNES-LONGUEFUYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1261
Date d'ajout
06/03/2018
Description
Transformation de la société à compter du 29/12/2017 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société civile (SC) Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre du 22/02/2018 Modification relative aux associés à compter du 29/12/2017 : Nouveau : BELLIER Maryse, Anne, Georgette, Associé Changement de qualité : BELLIER Christophe, Gérant devient Gérant, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2148
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 20/02/2017 : Ancienne adresse : la Clé des Champs 53200 Gennes-sur-Glaize Nouvelle adresse : les Galets 53200 Azé Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre du 02/03/2017 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/02/2017 : Modifié : BELLIER Christophe, Gérant, demeurant les Galets 53200 Azé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).