Entreprise : COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DU SUD MORBIHAN - SIREN 530 953 595
Identité
Dénomination
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DU SUD MORBIHAN
SIREN (siège)
530 953 595
Date d'immatriculation au RNE
18/03/2011
Début d’activité
01/02/2017
Date de fin de la personne morale
17/03/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
24 AV DE VERDUN 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BLOUET FINANCES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
LUCIEN BLANCHARD ET ASSOCIES OU LBA SOUS FORME ABREGEE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Carquefou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2017
Siret
53095359500028
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
24 AV DE VERDUN
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1917
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/02/2020 : Partant : ROBERT MONE (SARL), Commissaire aux comptes suppléant Partant : AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CREATION CONSEIL (SARL), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1499
Date d'ajout
18/03/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/12/2015 : Partant : FLACK Florence, Commissaire aux comptes suppléant Partant : JPL AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CREATION CONSEIL (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : ROBERT MONE (SARL), Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).