Entreprise : HIVA 43 - SIREN 530 714 237
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/2021)
Dénomination
HIVA 43
SIREN (siège)
530 714 237
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2011
Date de fin de la personne morale
13/09/2061
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
106060 EUR
Adresse du siège
17 RUE GEORGES EUCHARIS 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARRICAU CATHERINE , BRIGITTE , LAURENCE
Nom d'usage
PARDIAC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Fontet
Nom, Prénom(s)
KIRSCHWING STEPHANE , RAPHAEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Achen
Nom, Prénom(s)
CERDAN JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Annezin
Nom, Prénom(s)
LOUCHART JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Vaudricourt
Nom, Prénom(s)
LECOMTE FABIENNE , CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
BOIS GUILLAUME BIHOREL
Nom, Prénom(s)
DUCHESNE XAVIER , MARIE , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Maintenon
Nom, Prénom(s)
GRIPON PHILIPPE , MARCEL , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Biéville-Beuville
Nom, Prénom(s)
KNITTEL JEAN-MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Horbourg-Wihr
Nom, Prénom(s)
TAMET GISELE , DENISE
Nom d'usage
BERTIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Bernin
Nom, Prénom(s)
LAGAYE JEROME , ALEXANDRE , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
ATTIAS MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
BACQUET FRANCIS , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
METZ HUBERT , JOSPEH , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Bitche
Nom, Prénom(s)
ATLAN SERGE , JOSEPH , JULES
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
BALEZ VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Le revest-les-Eaux
Nom, Prénom(s)
PATRICOT CHRISTINE , MARIE , JEANNE , HENRIETTE
Nom d'usage
PUGIBET
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
BOIS GUILLAUME BIHOREL
Nom, Prénom(s)
BARRE ANNICK , MADELEINE , AMELIE
Nom d'usage
VIGNIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
DENTANT LIONEL , ALAIN , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
BEN ALI MOHAMED , SELIM
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
SCHNEIDER JEAN , JOSEPH , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Oeting
Nom, Prénom(s)
GIRAUD SEBASTIEN , FRANCOIS , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
SALESSE-LAVERGNE BEATRICE
Nom d'usage
DESTREMAU
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
ECOFIP
Qualité
Gérant
Commune de résidence
LE LAMENTIN
Dénomination
ECOFIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/2010
Siret
53071423700019
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de machines et équipements divers
Adresse
17 RUE 17 rue Georges Eucharis Espace Dillon 3000
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
24/03/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 15-07-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
24/03/2021
Description
Acte sous seing privé en date du 11-06-2018 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ECOFIN, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Antilla n°1823 du 14-06-2018
Numéro d'observation
10687
Date d'ajout
11/08/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/12/2011 : Partant : ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud Paul-Marie Roger, Associé indéfiniment responsable Nouveau : KIRSCHWING Stéphane, Raphaël, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : PARDIAC Catherine, Brigitte, Laurence, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : CERDAN Jean-Paul, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : LECOMTE Fabienne, Charlotte, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : LOUCHART Jean-Christophe, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : GRIPON Philippe, Marcel, Emile, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : DUCHESNE Xavier, Marie, Gérard, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : DESTREMAU Béatrice, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : SCHNEIDER Jean, Joseph, Marie, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : GIRAUD Sébastien, François, Roger, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : BALEZ Vincent, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : PUGIBET Christine, Marie Jeanne, Henriette, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : METZ Hubert, Jospeh, Pierre, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : ATLAN Serge, Joseph, Jules, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : DENTANT Lionel, Alain, Robert, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : BEN ALI Mohamed Selim, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : VIGNIER Annick, Madeleine, Amélie, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : ATTIAS Maurice, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : BACQUET Francis, Pierre, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : BERTIN Gisèle, Denise, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : LAGAYE Jérôme, Alexandre, Laurent, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : KNITTEL Jean-Michel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : ECOFIP (SAS) représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud Paul-Marie Roger, Gérant, Associé en nom devient Gérant Augmentation de capital à compter du 30/06/2012 Ancien : 200 EUR Nouveau : 106060 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).