Entreprise : PALOMA - SIREN 530 584 721
Identité
Dénomination
PALOMA
SIREN (siège)
530 584 721
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2011
Début d’activité
16/02/2011
Date de fin de la personne morale
23/02/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de terrains et immeubles pour tous usages, notamment commercial, industriel, professionnel, habitation, construction et aménagement de locaux; Gestion entretien et mise en valeur de ces immeubles notamment la location, cautionnement hypothécaire de société au profit des associés
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU GENERAL DE GAULLE 29120 PONT-L'ABBE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARAZER MARIE , HELENE
Nom d'usage
MAURON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Loctudy
Nom, Prénom(s)
MAURON RAPHAEL , PIERRE , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Loctudy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/02/2011
Siret
53058472100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de terrains et immeubles pour tous usages, notamment commercial, industriel, professionnel, habitation, construction et aménagement de locaux; Gestion entretien et mise en valeur de ces immeubles notamment la location, cautionnement hypothécaire de société au profit des associés
Autres Activités
Acquisition de terrains et immeubles pour tous usages, notamment commercial, industriel, professionnel, habitation, construction et aménagement de locaux; Gestion entretien et mise en valeur de ces immeubles notamment la location, cautionnement hypothécaire de société au profit des associés
Adresse
15 RUE DU GENERAL DE GAULLE
29120 , PONT-L'ABBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3913
Date d'ajout
29/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/07/2013 : Partant : FANNICK DIFFUSION (SARL), Associé Partant : QUEMERE Laetitia, Associé Partant : BARGAIN Christophe, Gérant, Associé Nouveau : MAURON Marie, Hélène, Gérant, Associé Nouveau : MAURON Raphaël, Pierre, Etienne, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).