Entreprise : J'Y SUIS ET J'Y RESTE - SIREN 530 568 310
Identité
(Entreprise radiée le 01/09/2022)
Dénomination
J'Y SUIS ET J'Y RESTE
SIREN (siège)
530 568 310
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2011
Date de fin de la personne morale
22/02/2110
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 PL CHAROST 78000 VERSAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GANDAIS BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
VESVAL ANNE-LAURENCE
Nom d'usage
BRUNEAU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
JAMIN CHANGEARD BENEDICTE
Nom d'usage
GANDAIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/2011
Siret
53056831000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens immobiliers, de tous biens pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens immobiliers.
Adresse
1 PL 1 Place Charost
78000 , Versailles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40023
Date d'ajout
01/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/08/2022
Description
Dissolution à compter du 01/08/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/08/2022, liquidateur : BRUNEAU né(e) VESVAL Anne-Laurence , siège de la liquidation : 1 Place Charost 78000 Versailles, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 02/09/2022
Numéro d'observation
37174
Date d'ajout
03/08/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/08/2022 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).