Entreprise : VALREA - SIREN 530 380 765
Identité
Dénomination
VALREA
SIREN (siège)
530 380 765
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2022
Début d’activité
25/07/2022
Date de fin de la personne morale
07/07/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Commerce de matériaux de constructions, carrelage et revêtement de sol souple.
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
CHE DES HUGUENOTS 26000 VALENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUT VEDAT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Vitrolles
Établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2023
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
25/07/2022
Siret
53038076500038
Nom commercial
VALREA
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
commerce de gros, transit et courtage du bois et plastique
Adresse
16 RUE DES QUATORZE MARTYRS
07250 , LE POUZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
07/07/2022
Siret
53038076500020
Nom commercial
VALREA
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
commerce de gros, transit et courtage du bois et plastique
Adresse
100 CHE DU TAMARIS
07000 , FLAVIAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
14/01/2023
Siret
53038076500053
Nom commercial
CAROLINO
Enseigne
CAROLINO
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
commerce de gros, transit, courtage de matériaux inertes et de constructions, carrelage et revêtement de sol souple
Adresse
16 B RUE DES 14 MARTYRS
07250 , LE POUZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/09/2023
Siret
53038076500061
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse
CHE DES HUGUENOTS
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/2011
Siret
53038076500046
Nom commercial
LIFT
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
145 CHE DE CONNANGLES
30127 , BELLEGARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/2011
Siret
53038076500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9690 IMP DES CISTES
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14757
Date d'ajout
11/07/2022
Description
Ouverture d'un établissement situé dans le ressort d'Aubenas
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/019222
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SCI DES ANGES Nouvelle mention : SAS CAROLINO à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
14757
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification relative aux associés de société civile : ANDREANI Aurélie Jeanine Monique Michèle nom d'usage : PEREZ Aurélie n'est plus gérant ANDREANI Aurélie Jeanine Monique Michèle nom d'usage : PEREZ Aurélie n'est plus Associé PEREZ Sébastien Jean-Rémi nom d'usage : PEREZ Sébastien n'est plus Associé JOUINI Yacine Ryad nom d'usage : JOUINI Yacine devient président
Numéro d'observation
F22/019222
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification relative aux associés de société civile : ANDREANI Aurélie Jeanine Monique Michèle nom d'usage : PEREZ Aurélie n'est plus gérant ANDREANI Aurélie Jeanine Monique Michèle nom d'usage : PEREZ Aurélie n'est plus Associé PEREZ Sébastien Jean-Rémi nom d'usage : PEREZ Sébastien n'est plus Associé JOUINI Yacine Ryad nom d'usage : JOUINI Yacine devient président
Numéro d'observation
F22/019222
Date d'ajout
03/06/2022
Description
L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
Numéro d'observation
F22/019223
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Numéro d'observation
F22/019222
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société civile immobilière Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
F22/019222
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1000 EUROS Nouveau capital : 150000 EUROS à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
F22/019222
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification relative aux dirigeants ANDREANI Aurélie Jeanine Monique Michèle nom d'usage : PEREZ Aurélie n'est plus gérant ANDREANI Aurélie Jeanine Monique Michèle nom d'usage : PEREZ Aurélie n'est plus Associé PEREZ Sébastien Jean-Rémi nom d'usage : PEREZ Sébastien n'est plus Associé JOUINI Yacine Ryad nom d'usage : JOUINI Yacine devient président à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
F22/019222
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 9690 Impasse des Cistes 30900 NIMES au 145 Chemin Des Connangles 30127 BELLEGARDE à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
F22/019222
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : / Nouvelle date : 31 décembre à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
14757
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 9690 Impasse des Cistes 30900 NIMES au 145 Chemin Des Connangles 30127 BELLEGARDE à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
14757
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : / Nouvelle date : 31 décembre à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
14757
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification relative aux dirigeants ANDREANI Aurélie Jeanine Monique Michèle nom d'usage : PEREZ Aurélie n'est plus gérant ANDREANI Aurélie Jeanine Monique Michèle nom d'usage : PEREZ Aurélie n'est plus Associé PEREZ Sébastien Jean-Rémi nom d'usage : PEREZ Sébastien n'est plus Associé JOUINI Yacine Ryad nom d'usage : JOUINI Yacine devient président à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
14757
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1000 EUROS Nouveau capital : 150000 EUROS à compter du 02/05/2022
Numéro d'observation
14757
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Numéro d'observation
F18/009806
Date d'ajout
27/06/2018
Description
A compter du 24.05.2017 : Modification relative aux associés de société civile : PEREZ Mattéo Christian Roger nom d'usage : PEREZ Mattéo n'est plus Associé PEREZ Noah Paul Pascal nom d'usage : PEREZ Noah n'est plus Associé PEREZ Sébastien Jean-Rémi nom d'usage : PEREZ Sébastien devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).