Entreprise : SCI SUD BOURGOGNE - SIREN 530 310 622
Identité
Dénomination
SCI SUD BOURGOGNE
SIREN (siège)
530 310 622
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2011
Début d’activité
01/01/2011
Date de fin de la personne morale
13/02/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, revente, gestion et administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1300 EUR
Adresse du siège
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VERS LE BOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PILLORE PATRICE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
La Vineuse-Sur-Frégande
Nom, Prénom(s)
PILLORE FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Alfortville
Nom, Prénom(s)
PILLORE CAROLINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Périgny
Nom, Prénom(s)
PILLORE FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Saint-Benoît
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
53031062200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, revente, gestion et administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant
Autres Activités
Acquisition, revente, gestion et administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant
Adresse
71250 , LA VINEUSE SUR FREGANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VERS LE BOIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F16/002923
Date d'ajout
10/08/2016
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 2000 EUROS Nouveau capital : 1300 EUROS à compter du 08/07/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/002923
Date d'ajout
10/08/2016
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur PILLORE Patrice Ancienne Adresse : Corcelles 01190 GORREVOD Nouvelle Adresse : Vers le Bois 71250 DONZY-LE-NATIONAL
Numéro d'observation
F16/002923
Date d'ajout
10/08/2016
Description
Modification relative aux associés de société civile : MARTIN Danièle Jacqueline Christine nom d'usage : PILLORE Danièle n'est plus associée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).