Entreprise : VETAVENIR - SIREN 530 203 330
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2020)
Dénomination
VETAVENIR
SIREN (siège)
530 203 330
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2011
Date de fin de la personne morale
07/02/2061
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
ZA DE LA CHARTE BOUCHERE 49360 YZERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOMPAS CHRISTOPHE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Champtoce-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
LEBASTARD DAMIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Vezins
Nom, Prénom(s)
GODARD THIERRY
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Sèvremoine
Dénomination
CLINIQUE VETERINAIRE DE RIAILLE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Riaillé
Dénomination
SELARL VETERINAIRE DE LA FORET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Yzernay
Dénomination
CLINIQUE VETERINAIRE DES COTEAUX
Qualité
Membre
Commune de résidence
Mauges sur Loire
Dénomination
SELARL VETOCURIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Sèvremoine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/2011
Siret
53020333000010
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Référencement de produits vétérinaires, sélection des fournisseurs et des produits et définition des conditions d'approvisionnement. Recherche, négociation et mise en place pour ses membres des meilleurs contrats d'approvisionnement et de service auprès de leurs fournisseurs
Adresse
ZA de la Charte Bouchère
49360 , Yzernay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22665
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/09/2019, liquidateur : LEBASTARD Damien, siège de la liquidation : ZA de la Charte Bouchère 49360 Yzernay.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).