Entreprise : HAMAIS 26 - SIREN 529 944 019
Identité
Dénomination
HAMAIS 26
SIREN (siège)
529 944 019
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2011
Début d’activité
13/12/2010
Date de fin de la personne morale
10/02/2061
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Location de machines et équipements divers
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
86660 EUR
Adresse du siège
17 RUE GEORGES EUCHARIS 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ECOFIP
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
ECOFIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/12/2010
Siret
52994401900015
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de machines et équipements divers
Adresse
17 RUE GEORGES EUCHARIS
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
15/04/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 15-07-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Acte sous seing privé en date du 11-06-2018 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ECOFIN, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Antilla n°1823 du 14-06-2018
Numéro d'observation
10258
Date d'ajout
31/07/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 30/06/2012 Ancien : 200 EUR Nouveau : 86660 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/10/2011 : Partant : ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud Paul-Marie Roger, Associé indéfiniment responsable Nouveau : AMAR Jean-Marc, Isidore, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : STRATAN Lucian, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : LE Tich, Hai, Laurent, Ludovic, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : SALLE PHELIPPES DE LA MARNIERRE Caroline, Ghislaine, Marie, Diane, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : FELDMAN Caroline, Gilberte, Sidonie, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : LECLERCQ Eric, Ivan, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : BAUER Patrick, Claude, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : LE HER Yann, Brice, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : CATTAN Thierry, Moise, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : CATTAN Gilles, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : MARIK Raphaël, Georges, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : CATTAN Serge, Elie, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : TIERSONNIER Bertrand, Jean-Michel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : THEURIET Patrick, Jean, Philippe, Associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : ECOFIP (SASU) représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud Paul-Marie Roger, Gérant, Associé en nom devient Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).