Entreprise : ACSR FORMATIONS - SIREN 529 640 633
Identité
(Entreprise radiée le 28/05/2024)
Dénomination
ACSR FORMATIONS
SIREN (siège)
529 640 633
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2011
Date de fin de la personne morale
20/01/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
59 RUE DU PREFET CHALEIL 93600 AULNAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOLUS JEAN , MICHEL , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Mitry-Mory
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
52964063300010
Enseigne
ACSR FORMATIONS
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La formation des conducteurs de toutes catégories de véhicules
Adresse
59 RUE DU PREFET CHALEIL
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46083
Date d'ajout
28/05/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28/05/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Asteren prise en la personne de Me Julia Ruth . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 28/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46083
Date d'ajout
28/05/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
49283
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/07/2023 nommant SELARL Asteren prise en la personne de Me Julia Ruth 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
36293
Date d'ajout
19/05/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 19/05/2022, la liquidation judiciaire sous le numéro 2022J00503, date de cessation des paiements le 19/11/2020, désigne liquidateur SELAFA Mja prise en la personne de Maître Julia Ruth 14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
22184
Date d'ajout
17/12/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/11/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).