Entreprise : ZEF - SIREN 529 465 684
Identité
Dénomination
ZEF
SIREN (siège)
529 465 684
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2011
Début d’activité
03/01/2011
Date de fin de la personne morale
06/01/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'assistance de toutes sociétés ou entreprises par la fourniture de services de toutes natures et notamment de services sur les plans commercial, marketing, financier, études et plus généralement le financement, la gestion, le contrôle, la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
3161700 EUR
Adresse du siège
22 RUE DU 8 MAI 80460 FRIAUCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Valentin ARNAUD , PIERRE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Friaucourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2011
Siret
52946568400015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
22 RUE DU 8 MAI
80460 , FRIAUCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2011
Siret
52946568400023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
134 RUE DE RENNES
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B159114
Date d'ajout
03/09/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Amiens SOUS LE NUMERO 2019B739
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/005001
Date d'ajout
13/08/2015
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de PARIS par suite du transfert du siège social à compter du 13/07/2015
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/07/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).