Entreprise : CONTROLE TECHNIQUE GUERETOIS - SIREN 529 343 527
Identité
Dénomination
CONTROLE TECHNIQUE GUERETOIS
SIREN (siège)
529 343 527
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2011
Début d’activité
03/01/2011
Date de fin de la personne morale
03/01/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation d'un centre de contrôle technique de tout type de véhicules terrestres
Code APE
7120A - Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
16 RUE ALEXANDRE GUILLON 23000 GUERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE FREITAS ANDRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Sainte-Feyre
Nom, Prénom(s)
DE FREITAS AURELIA , SANDRINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
La Saunière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2011
Siret
52934352700014
Code APE
7120A - Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale, Libérale non règlementée
Activité principale
Exploitation d'un centre de contrôle technique de tout type de véhicules terrestres
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Autres Activités
CONTROLE TECHNIQUE DE TOUT TYPE DE VEHICULES TERRESTRES
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Adresse
16 RUE ALEXANDRE GUILLON
23000 , GUERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1176
Date d'ajout
10/07/2013
Description
Transformation de la société à compter du 01/06/2013 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) -Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2013 :Partant : DE FREITAS Nicolas, Gérant Nouveau : DE FREITAS Nicolas, Président Nouveau : DE FREITAS André, Directeur général -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET : 529 343 527 00014 - NAF : 7120A
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).