Entreprise : MYPE - SIREN 529 248 163
Identité
Dénomination
MYPE
SIREN (siège)
529 248 163
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2010
Début d’activité
19/08/2024
Date de fin de la personne morale
26/12/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
232064 EUR
Adresse du siège
441 CHE DES BRUYERES 84100 UCHAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUZOU YASMINE
Nom d'usage
BENARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Crots
Nom, Prénom(s)
BENARD PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Crots
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/08/2024
Siret
52924816300030
Nom commercial
MYPE
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquérir détenir gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Gérer acheter vendre tout portefeuille d'actions de parts d'obligations et de titres de toutes sortes. Holding.
Adresse
441 CHE DES BRUYERES
84100 , UCHAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2010
Siret
52924816300022
Nom commercial
MYPE
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
6 AV DE FRANCE
06190 , ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2010
Siret
52924816300014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
AV JEAN GIONO
84500 , BOLLENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24138
Date d'ajout
23/08/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Avignon par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 19/08/2024 du 6 Avenue de France 06190 Roquebrune-Cap-Martin au 441 Chemin des Bruyères 84100 Uchaux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12068
Date d'ajout
07/08/2019
Description
Fin de la sauvegarde ou clôture Suivant ordonnance du 06/08/19, le président du tribunal de commerce d'Avignon a clôturé la procédure de sauvegarde conformément à l'article R. 626-42 du code de commerce Date d'effet : 06/08/2019
Numéro d'observation
7483
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Radiation du RCS le 06/05/2019 avec effet au 05/03/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Nice par suite du transfert du siège social : AVE Jean Giono 84500 BOLLENE au 6 AV de France 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN. Dépot de l'acte le : 06/05/2019 sous le numéro : 12785
Numéro d'observation
21434
Date d'ajout
06/05/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
65780
Date d'ajout
06/05/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
12976
Date d'ajout
10/07/2018
Description
Adoption d'un plan de sauvegarde Par jugement du 04/07/2018, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de sauvegarde, a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan Me Bruno BERTHOLET et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET 121, rue Jean Dausset BP 41250 84911 AVIGNON CEDEX 9 Date d'effet : 04/07/2018
Numéro d'observation
15320
Date d'ajout
09/10/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) Par jugement du 04/10/2017, le tribunal de commerce d'Avignon a exceptionnellement prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois Date d'effet : 04/10/2017
Numéro d'observation
11565
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 11/07/2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms Date d'effet : 11/07/2017
Numéro d'observation
21434
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de AVIGNON En date du 11/07/2017 Remplacement de Me Frédéric TORELLI Par la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me TORELLI Frédéric
Numéro d'observation
11565
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de AVIGNON En date du 11/07/2017 Remplacement de Me Frédéric TORELLI Par la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me TORELLI Frédéric
Numéro d'observation
5857
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) Par jugement du 05/04/2017, le tribunal de commerce d'Avignon a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois Date d'effet : 05/04/2017
Numéro d'observation
13294
Date d'ajout
17/10/2016
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde Suivant jugement en date du 12/10/2016, le Tribunal de Commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouvre une période d'observation pour 6 mois et a désigné: Juge commissaire...........: CANOVAS Andrée Juge commissaire suppléant: SOKOLOWSKI Pierre Mandataire judiciaire : Me Frédéric TORELLI 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Administrateur judiciaire : Me Bruno BERTHOLET et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET 121, rue Jean Dausset BP 41250 84911 AVIGNON CEDEX 9 assister le débiteur A compter du 12/10/2016 Date d'effet : 12/10/2016
Numéro d'observation
13425
Date d'ajout
17/11/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).