Entreprise : KALLISTE - SIREN 529 192 155
Identité
(Entreprise radiée le 22/01/2020)
Dénomination
KALLISTE
SIREN (siège)
529 192 155
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2010
Date de fin de la personne morale
22/12/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
29025000 EUR
Adresse du siège
248 RUE DU GENERAL DROUOT 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERIER DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Levallois Perret
Dénomination
AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois Perret
Dénomination
HOLDING PRENANT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vitry Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2010
Siret
52919215500016
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
12 RUE DE LA CENTENAIRE
59170 , CROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2012
Siret
52919215500024
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
14 AV JEAN PAUL SARTRE
59290 , WASQUEHAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/10/2016
Siret
52919215500032
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Routage de mailings
Adresse
248 RUE 248 rue du Général Drouot
59200 , Tourcoing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66
Date d'ajout
22/01/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64
Date d'ajout
17/12/2019
Description
Décision de l'associé unique en date du 07-10-2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société HOLDING PRENANT, SAS, 70-82 rue Auber 94400 Vitry Sur Seine 423 888 312 RCS Créteil, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans la Voix du Nord du 28-10-2019
Numéro d'observation
59
Date d'ajout
29/12/2016
Description
Fusion absorption de la SAS DIAM 248 rue du Général Drouot 59200 Tourcoing RCS LILLE METROPOLE 414 594 531 le 14-12-2016
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/08/2012
Description
Acquisition d'un fonds de commerce par achat à la société COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE - CIVAD (RCS ROUBAIX-TOURCOING 321 008 013) précédemment exploité au 156 Chaussée Pierre Curie 59200 TOURCOING et transféré au 14 rue Jean Paul Sartre 59290 WASQUEHAL par le cessionnaire, en date du 01/04/2012.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/12/2010
Description
Historique : Publication Légale : le Syndicat agri cole du 17/12/2010
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
23/12/2010
Description
Date de début d'activité dans le ressort: 08-12-2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).