Entreprise : SORBIER LOC 17 - SIREN 529 016 693
Identité
Dénomination
SORBIER LOC 17
SIREN (siège)
529 016 693
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2011
Début d’activité
01/12/2010
Date de fin de la personne morale
18/09/2026
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les Dom de tous véhicules ou biens d'équipements professionnels et notamment la location de véhicules industriels sans conducteur
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
10 EUR
Adresse du siège
CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI IMMEUBLE AMANDINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PROFILOGE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2010
Siret
52901669300010
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les Dom de tous véhicules ou biens d'équipements professionnels et notamment la location de véhicules industriels sans conducteur
Autres Activités
Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les Dom de tous véhicules ou biens d'équipements professionnels et notamment la location de véhicules industriels sans conducteur
Adresse
CALIFORNIE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI IMMEUBLE AMANDINE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9252
Date d'ajout
10/07/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/12/2001 : Partant : MARRAUD DES GROTTES Geoffroy, Gérant Nouveau : HUYNH Laurent, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : KHELIAF Malek, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : ETIENNE Jean-François, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : MARTIN Véronique, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : LEVINGER Norbert, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : ONIMUS Christophe, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : CIANCALEONI Gil, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : ARRAOU Jean-Louis, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : COUMBARAS Marc, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : A & C EURL (SARL) représentée par SABBAH Elie, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : BOUSTE INVEST EURL (SARL) représentée par KLOTZ Anne-Marie, Associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : SOFICO INVESTISSEMENTS (SARL), devient Gérant CESSIONS DE PARTS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).