Entreprise : SCI JAURES - LEGRAND - SIREN 528 912 884
Identité
(Entreprise radiée le 16/01/2020)
Dénomination
SCI JAURES - LEGRAND
SIREN (siège)
528 912 884
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2010
Date de fin de la personne morale
09/12/2109
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
4 B PAS LEGRAND 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOURIGNY GERALD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
TOURIGNY STEPHANE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
HAUVILLE MARIE-LAURE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/11/2010
Siret
52891288400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, et notamment l'acquisition de divers biens et droits immobiliers sis à Boulogne Billancourt (92100), 219 Bis rue Jean Jaurès, lots numéros 26 et 67.
Adresse
4 B PAS 4 Bis Passage Legrand
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2947
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/12/2019
Description
Dissolution à compter du 18/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/11/2019, liquidateur : HAUVILLE Marie-Laure, siège de la liquidation : 4 Bis Passage Legrand 92100 Boulogne-Billancourt, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches en date du 20/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).