Entreprise : SOCIETE CIVILE D'ATTRIBUTION LES ZINS - SIREN 528 728 421
Identité
(Entreprise radiée le 19/02/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE D'ATTRIBUTION LES ZINS
Sigle
SCA LES ZINS
SIREN (siège)
528 728 421
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2010
Date de fin de la personne morale
01/12/2015
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 ALL DU PARC 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROUVOST NICOLE
Nom d'usage
DEWAELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Nom, Prénom(s)
DEWAELE ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Nom, Prénom(s)
PRIOU VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Pomerol
Nom, Prénom(s)
CLAUZEL PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Andernos-les-Bains
Nom, Prénom(s)
DOLLE COLETTE
Nom d'usage
GHEYSENS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Arveyres
Nom, Prénom(s)
BEMURAT LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Cestas
Nom, Prénom(s)
THIEULEUX PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Nom, Prénom(s)
FRYS FRANCOISE
Nom d'usage
THIEULEUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Nom, Prénom(s)
MOGENET LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
BRUN BENEDICTE
Nom d'usage
MOGENET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
CLAUZEL CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
CARDON ANNE
Nom d'usage
CLAUZEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
GHEYSENS BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Arveyres
Nom, Prénom(s)
LACOSTE DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
GIAMARCHI FLORENCE
Nom d'usage
LACOSTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Libourne
Dénomination
SCI TITO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Libourne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/11/2010
Siret
52872842100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et réhabilitation d'un immeuble
Adresse
6 ALL 6 Allée DU PARC
33450 , Saint-Sulpice-et-Cameyrac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7090
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33961
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Dissolution à compter du 09/09/2013 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/09/2013 siège de la liquidation est fixé au siège social parution de la publicité légale dans les Echos Judiciaires Girondins le 19/04/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).