Entreprise : AYOBA EDITIONS - SIREN 528 404 148
Identité
Dénomination
AYOBA EDITIONS
SIREN (siège)
528 404 148
Date d'immatriculation au RNE
17/11/2010
Début d’activité
15/11/2010
Date de fin de la personne morale
16/11/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Réalisation conception publication édition de contenus éditoriaux papier ou numérique notamment de revues (et en particulier la revue trimestrielle ALIBI) magazines livres articles vidéos et de sons dont la parution est à intervalles réguliers ou non destinés au public et mis à la disoposition du public gestion et exploitation des droits quel qu'ils soient (droits de propriété littéraire et artistique) afférents à toutes les publications dont la société est propriétaire ou ferait l'acquisition gestion et suivi de la fabrication la production la mise ne vente directe ou indirecte par voie de distribution de ces publications ; réalisation et vente à des tiers de contenus divers tels qu'articles dossiers clés en mains tirés à part quotidien dans le cadre de festivals et salons co-édition de livres avec d'autres éditeurs.
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
14 RUE SOLEILLET 75020 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEVILACQUA PAOLO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FERNANDEZ MARCOS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Clichy
Nom, Prénom(s)
RAMPAL JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/2010
Siret
52840414800017
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation conception publication édition de contenus éditoriaux papier ou numérique notamment de revues (et en particulier la revue trimestrielle ALIBI) magazines livres articles vidéos et de sons dont la parution est à intervalles réguliers ou non destinés au public et mis à la disoposition du public gestion et exploitation des droits quel qu'ils soient (droits de propriété littéraire et artistique) afférents à toutes les publications dont la société est propriétaire ou ferait l'acquisition gestion et suivi de la fabrication la production la mise ne vente directe ou indirecte par voie de distribution de ces publications ; réalisation et vente à des tiers de contenus divers tels qu'articles dossiers clés en mains tirés à part quotidien dans le cadre de festivals et salons co-édition de livres avec d'autres éditeurs.
Adresse
14 RUE SOLEILLET
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2010B232176
Date d'ajout
03/10/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/04/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 16/04/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201501306, date de cessation des paiements le 03/04/2015, et a désigné M. Dominique Rain : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/08/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-04-2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).