Entreprise : GROUPE MPKA VERDE - SIREN 528 242 134
Identité
Dénomination
GROUPE MPKA VERDE
SIREN (siège)
528 242 134
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2011
Début d’activité
04/10/2010
Date de fin de la personne morale
19/07/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseil, formation, management, marketing, gestion informatique, distribution logiciels, activités liées au développement durable, environnement et écologie
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LA SABLIERE 92230 GENNEVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENARD ALBAN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
PUSSIN JEAN-YVES
Qualité
Président de SAS, Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Lamorlaye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/10/2010
Siret
52824213400021
Nom commercial
MPKA
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La recherche et le développement de technologies environementales et financières.
Adresse
10 RUE DE LA SABLIERE
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/2010
Siret
52824213400013
Nom commercial
MPKA
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
21 BD HAUSSMANN
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61847
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16/05/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 16/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86196
Date d'ajout
24/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24/05/2013 arrête le plan de cession au profit de : Société INNOVASYS, 71 rue de la cousinerie ZAC de la Borne de l¿espoir - 59650 VILLENEUVE D¿ASCQ
Numéro d'observation
83239
Date d'ajout
25/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25/04/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00071 désigne liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 16, square Léon Blum 92800 Puteaux , juge commissaire M. Brugere Pascal , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 17/05/2013
Numéro d'observation
72752
Date d'ajout
31/01/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 31/01/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00071 , date de cessation des paiements le 29/11/2012 désigne Juge Commissaire M. Brugere Pascal , Mandataire judiciaire Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 16, square Léon Blum 92800 Puteaux , , et ouvre une période d'observation expirant le 31/07/2013 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
9700
Date d'ajout
20/07/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).