Entreprise : ELLETTRES - SIREN 528 211 477
Identité
Dénomination
ELLETTRES
SIREN (siège)
528 211 477
Date d'immatriculation au RNE
12/11/2010
Date de fin de la personne morale
11/11/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 AV BARBARA 44570 TRIGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 12
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRICHARD JEAN-JACQUES , HENRI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
GOIN HUGUETTE , SUZANNE
Nom d'usage
BELIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/11/2010
Siret
52821147700013
Nom commercial
LIVRES SANS FRONTIERES
Enseigne
ELLETTRES
Code APE
4761Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat la vente le commerce sous toutes ses formes gros détail e-commerce vente aux particuliers professionnels institutions publiques ou privées par démarchage sur foires d'exposition sur marchés en commerce sédentaire ou itinérant d'articles de librairie de tous livres neufs anciens ou d'occasion de fournitures de bureau de papeterie de bureautique et d'informatique de matériel machines et mobilier de bureau
Adresse
5 AV 5 avenue Barbara BP 12
44570 , Trignac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/09/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 05/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/01/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 10/01/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018-2, date de cessation des paiements le 29/11/2017, et a désigné Madame Patricia RETAILLEAU : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Jacques LEMAITRE, liquidateur SCP PHILIPPE DELAERE en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).