Entreprise : FRERES D'ARMES - SIREN 528 031 016
Identité
(Entreprise radiée le 05/07/2022)
Dénomination
FRERES D'ARMES
SIREN (siège)
528 031 016
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2010
Date de fin de la personne morale
01/11/2109
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 CHE DES TRAPETTES 38113 VEUREY-VOROIZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHY FABRICE , MARIE , GABRIEL , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Albertville
Nom, Prénom(s)
DEMANGE JEHANNE , MARIE-RAYMONDE
Nom d'usage
RICHY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
La Murette
Nom, Prénom(s)
RICHY GUILLAUME , MARIE , CLAUDE , ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1999
Commune de résidence
La Murette
Nom, Prénom(s)
RICHY ARNAUD , MARIE , CHRISTIAN , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1998
Commune de résidence
La Murette
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/2010
Siret
52803101600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1580 RTE DU VERCORS
38760 , SAINT-PAUL-DE-VARCES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POULAT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/10/2010
Siret
52803101600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers et droits immobiliers. La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Adresse
2 CHE 2 Chemin des Trapettes
38113 , Veurey-Voroize - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/016196
Date d'ajout
23/05/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 18/05/2022 - Siège de la liquidation : 130 Impasse du Cellier 38140 LA MURETTE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 27/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/007684
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 1580 Route du Vercors Le Poulat 38760 SAINT-PAUL-DE-VARCES au 2 Chemin des Trapettes 38113 VEUREY-VOROIZE à compter du 09/04/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).