Entreprise : SNC MAEVA 974 - SIREN 527 746 887
Identité
Dénomination
SNC MAEVA 974
SIREN (siège)
527 746 887
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2012
Début d’activité
24/08/2010
Date de fin de la personne morale
08/05/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Production d'énergie radiative du soleil
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
12 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMBAIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SFER ENERGY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Paul
Dénomination
FACTDOM
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Saint-Paul
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
24/08/2010
Siret
52774688700027
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production d'énergie radiative du soleil
Autres Activités
Production d'énergie radiative du soleil
Adresse
6 B CHE PAUL LEGROS
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/04/2013
Siret
52774688700035
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
12 RUE DES BAIES ROSES
97460 , SAINT-PAUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMBAIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/2010
Siret
52774688700019
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
1 RUE DES BOUGAINVILLIERS
97419 , LA POSSESSION - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT. LES CHOKAS BLEUS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1934
Date d'ajout
09/05/2012
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal à compter du 02/09/11 : Ancien : lotissement les Chokas Bleus 1, rue des Bougainvilliers 97419 La Possession Nouveau : 6 B, chemin Paul Legros Saint Pierre 97432 Ravine Des Cabris Modification relative aux dirigeants à compter du 02/09/11 : Partant : GANGLOFF Marie, Yolaine Associé Société Civile Partant : GANGLOFF Thierry, Alfred Gérant associé Nouveau : MADAME BOREL Marie, Christine Gérant associé indéfiniment responsable Nouveau : MADAME RINDIOU Marie-Lourdes Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
99999
Date d'ajout
02/09/2011
Description
Radiation par suite de transfert
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).