Entreprise : ECLECTIC STUDIO - SIREN 527 554 075
Identité
Dénomination
ECLECTIC STUDIO
Sigle
ECLECTIC
SIREN (siège)
527 554 075
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2010
Début d’activité
01/10/2010
Date de fin de la personne morale
13/10/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
En France et à l'étranger : création et commercialisation de vêtements et accessoires de mode (sans fabrication)
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Capital social
72985 EUR
Adresse du siège
8 RUE CHARLOT 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Frias-Monnier OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Nom, Prénom(s)
Malegue FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Salle Phelippes De La Marnierre CAROLINE
Nom d'usage
Lauret
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sevaux JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Dénomination
PRACTICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
ARTEMIDE CONSEIL "CBV CONSEIL"
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
LNLJ GROUP
Qualité
Autre
Commune de résidence
Osmoy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
52755407500020
Nom commercial
ECLECTIC
Enseigne
Eclectic
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
En France et a l'étranger: création et commercialisation de vêtements et accessoires de mode
Adresse
8 RUE CHARLOT
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
52755407500012
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Adresse
56 AV PAUL DOUMER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B2091755
Date d'ajout
29/01/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25/01/2024 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Laurent Caniard Juge Commissaire, SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris, , mandataire judiciaire liquidateur .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B2091751
Date d'ajout
28/03/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 28/03/2023
Numéro d'observation
2010B2091748
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 08/07/2021 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201902821 désigne liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris nom du juge commissaire M. Laurent Caniard met fin à la mission de l'administrateur Scp thévenot partners administrateurs judiciaires en la personne de me jonathan el baze
Numéro d'observation
2010B2091745
Date d'ajout
09/04/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 09/04/2021 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 14/02/2021, soit jusqu'au 14/06/2021
Numéro d'observation
2010B2091743
Date d'ajout
06/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06/11/2020 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 14/08/2020, soit jusqu'au 14/02/2021
Numéro d'observation
2010B2091741
Date d'ajout
14/11/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/11/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201902821 date de cessation des paiements le 14/05/2018, et a désigné juge commissaire : M. Laurent Caniard, administrateur : SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 14/05/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).